ANGOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Signposting and support service for individuals and their families following a cancer or life-limiting illness diagnosis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,860 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 10 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNMARIE THOMAS | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||
Linda Williams | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||
Kathryn Devonald-Davies | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
DR IAN WYN REES | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
GWENDA DAVIES OWEN | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Dr JAYNE DANIELS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
DERIS DAVIES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Rev ELDON PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Dr ANITA MARIA HUWS | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
DERITH JUSTINE POWELL | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
JUDITH PERRY | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.02k | £24.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.08k | £13.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 May 2022 as amended on 08 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE WHO HAVE BEEN DIAGNOSED WITH A LIFE ALTERING OR LIFE LIMITING ILLNESS SUCH AS (BUT NOT LIMITED TOO) CANCER BY PROVIDING BESPOKE USER-LED ACTIVITIES AND SERVICES, OFFERING ADVICE AND PROMOTING LEARNING OPPORTUNITIES, AS WELL AS OFFERING FREE LEGAL AND FINANCIAL ADVICE AND ASSISTANCE IN SAFE ENABLING NON-CLINICAL SETTINGS IN CARMARTHENSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CABIN
Park House
Carmarthen Road
KIDWELLY
Dyfed
- Ffôn:
- 07380 125690
- E-bost:
- support@angor.org.uk
- Gwefan:
-
angor.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window