Ymddiriedolwyr GRESLEY MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 519870

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Addison | Cadeirydd | 16 February 2018 |
|
|
||||
David Mart | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Robert Baines | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
DAVID HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Christopher Lilley | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Peter Langley | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Terence John Jones | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Robert Edward Grummett | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Timothy Arthur Cox | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
HENRY ROBERT HURD | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Dave Wright | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
||||
CLIVE HEATH LAWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Geoffrey Hampson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KARL WILLIAM HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN HICKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK ROBERT BARTLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.