Hanes ariannol NEUADD DYFI

Rhif yr elusen: 519879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.46k £37.87k £39.97k £284.14k £34.98k
Cyfanswm gwariant £20.87k £12.26k £16.91k £54.18k £25.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.00k £11.13k £250.65k N/A