NEUADD DYFI

Rhif yr elusen: 519879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Community Hall for the use of the inhabitants of Aberdyfi

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £34,983
Cyfanswm gwariant: £25,773

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwynedd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DESMOND BRIAN GEORGE Cadeirydd
TIM CHWILIO AC ACHUB ABERDYFI/ABERDYFI SEARCH AND RESCUE TEAM
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Hewins Ymddiriedolwr 08 July 2022
Dim ar gofnod
Catrin O'Neill Ymddiriedolwr 26 January 2021
Dim ar gofnod
Jan Rajput Ymddiriedolwr 12 December 2019
Dim ar gofnod
Gilian Miranda Ymddiriedolwr 22 November 2017
Dim ar gofnod
Brian Kelly Ymddiriedolwr 24 May 2017
Dim ar gofnod
Sandy Andrews Ymddiriedolwr 17 August 2016
Dim ar gofnod
Louis Hiatt Ymddiriedolwr 24 June 2015
Dim ar gofnod
ANTHONY JOHN MACGREGOR-BOWRON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN RAYMOND REYNOLDS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TREVOR LUMLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MEGAN REYNOLDS Ymddiriedolwr
THE RICHARD ROBERTS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD WILLIAMS IMPROVEMENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LEWIS LLOYD'S (ABERGROES) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DEWI OWEN Ymddiriedolwr
THE RICHARD ROBERTS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD WILLIAMS IMPROVEMENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID WILLIAMS Ymddiriedolwr
TIM CHWILIO AC ACHUB ABERDYFI/ABERDYFI SEARCH AND RESCUE TEAM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.46k £37.87k £39.97k £284.14k £34.98k
Cyfanswm gwariant £20.87k £12.26k £16.91k £54.18k £25.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.00k £11.13k £250.65k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 23 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 ABER VILLAS
ABERDOVEY
LL35 0HR
Ffôn:
01654767251