Ymddiriedolwyr WHITWICK HISTORICAL GROUP
Rhif yr elusen: 519887

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARLENE ANN PEARSON | Cadeirydd | 15 June 2015 |
|
|
||||
Lynda Mary Woolcock | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Lisa Jayne Collins | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Trevor Graham Michael Gee | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
PAULINE SMITH | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
SUSAN CALCUTT | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
STEPHEN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2013 |
|
|
||||
MAUREEN COWELL PARTRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERALD BERRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.