FISHING FOR HEROES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fishing for Heroes CIO was formed from Fishing for Heroes (1135355) in 2022. We continue to support both Veterans and Serving personnel of all British and Commonwealth Armed Forces who are suffering from mental health or physical illness as a result of their service. We help in the improvement of their wellbeing, delivering both individual instruction and get togethers across England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
19 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135355 FISHING FOR HEROES
- 17 Mai 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Jamieson | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Lester | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Tony Campbell | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Simon Clarke DL | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Nigel Thomas Organ | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.87k | £96.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.21k | £82.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF BOTH SERVING AND EX-SERVING MEMBERS OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN AND COMMONWEALTH (INCLUDING FORMER COMMONWEALTH) SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRIDDOCK HOUSE
ASHOPTON ROAD
BAMFORD
HOPE VALLEY
S33 0AZ
- Ffôn:
- 01332667966
- E-bost:
- info@fishingforheroes.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window