ymddiriedolwyr ROCHDALE AND DISTRICT MIND
Rhif yr elusen: 519916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shahedul Alam | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Amraze Khan | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Lee David Houston | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Timothy Joseph English | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Samantha Davys | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Paul Sinclair | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Kate Davies Poole | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.