DE-VINE CHRIST CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith in accordance with the doctrines set out in the statement of faith contained in the schedule, in such ways and in such parts of the United Kingdom as the Trustees from time to time may think fit, The prevention and relief of poverty, in such ways and in such parts of the United Kingdom as the Trustees from time to time may think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibikunle Adewunmi Oduyemi | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||||
DEBORAH AKINLADE | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||||
FOLUSO DAWODU | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.75k | £6.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.87k | £8.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Ionawr 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 JAN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST FOR THE BENEFITS OF THE PUBLIC ARE: 1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH (IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE), IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS TRUSTEE FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT, 2. THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY, IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT, (THE OBJECT)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Padstow Walk
Feltham
TW14 9XU
- Ffôn:
- 07944042293
- E-bost:
- devinechristcentre@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window