LEVEL UP GOSPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are currently developing an inclusive volunteering work experience programme providing a unique forum for socialisation, training and employment skills for young people with additional needs and hope to launch in the spring of 2023. Meanwhile, we are continuing to support local Gosport charities, organisations and businesses with their events and carrying on the work in our allotment space."
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,731 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Elizabeth Ive | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Michael Finn | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Andrew Brian Newbold | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Deborah Clare Sherman | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Diane Hilda Furlong | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Susan Jane Wright | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.75k | £39.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.88k | £16.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BETWEEN 18 AND 25 LIVING IN GOSPORT AND THE SURROUNDING AREA, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE WITH MILD TO MODERATE (OR HIDDEN) DISABILITIES, WITH MENTAL HEALTH ISSUES SUCH AS ANXIETY OR DEPRESSION, OR ARE NEURODIVERGENT BY PROVIDING GUIDANCE AND SUPPORT AND ORGANISING WORK EXPERIENCE AND COMMUNITY VOLUNTEERING PROGRAMMES, AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: (A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; (B) RELIEVING UNEMPLOYMENT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GOSPORT COMMUNITY ASSOCIATION
BURY HOUSE (THORNGATE HALLS)
BURY ROAD
GOSPORT
HAMPSHIRE
PO12 3PX
- Ffôn:
- 07895939510
- E-bost:
- levelupgosport@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window