Ymddiriedolwyr THE AFRICA COLLEGE FOUNDATION (UK)
Rhif yr elusen: 1199415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Samuel | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Wayne Levings | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Dr Simon Winter PhD | Ymddiriedolwr | 30 March 2025 |
|
|
||||
Linford Llewellyn Andrews | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Dr Abel Zvamayida Nyamapfene | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Cate Bronstein | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Dr Taddy Adam Paul Blecher | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.