Hanes ariannol PRIORITY AREA PLAYGROUPS
Rhif yr elusen: 519939
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £788.83k | £788.83k | £1.11m | £776.57k | £635.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £897.62k | £897.62k | £891.02k | £794.81k | £642.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £417.97k | N/A | £368.21k | £363.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £69 | £271.40k | £1.01k | £5.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.89k | £652 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £757.98k | £833.31k | £823.51k | £756.11k | £624.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £569 | £641 | £219 | £8 | £8 | |
|
Incwm - Arall | £27.76k | £4.10k | £12.03k | £19.43k | £5.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.20k | £906.83k | £891.02k | £794.81k | £642.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £880.42k | £1.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.20k | £13.75k | £14.16k | £9.27k | £5.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £40.81k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.