NORTHAMPTON METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1199372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Northampton Methodist Church is the registered charity for all of the Methodist worshipping communities within Northampton and the surrounding area. It provides both worship, fellowship and pastoral care from its various buildings within the town, more details available on our website.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £435,709
Cyfanswm gwariant: £426,254

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev David John Speirs Cadeirydd 09 May 2022
NORTHAMPTON METHODIST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
KINGSTHORPE COMMUNITY CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SHARED CHURCHES (NORTHAMPTON) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Ruth Richardson Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Hellen Oluoko Okello Ymddiriedolwr 01 September 2023
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
KARIBUNI CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
Paul James Deakin Ymddiriedolwr 01 December 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Neil Leeson Ymddiriedolwr 01 December 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Frances Perry Ymddiriedolwr 01 December 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Laura Ferris Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Stretton Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Patricia Ann Oliver Ymddiriedolwr 01 September 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Charmaine Wareham-Voyce Ymddiriedolwr 01 September 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Brooks Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Hilary MacCallum Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
TREVOR JOHN CLARKE Ymddiriedolwr 09 May 2022
KINGSTHORPE COMMUNITY CHURCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Linda Caines Ymddiriedolwr 09 May 2022
Dim ar gofnod
Hilary Walden Ymddiriedolwr 09 May 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
William Keith BROOKS Ymddiriedolwr 09 May 2022
NORTHAMPTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
SHARED CHURCHES (NORTHAMPTON) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FAVELL DAY SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £413.41k £435.71k
Cyfanswm gwariant £405.73k £426.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 05 Gorffennaf 2024 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 05 Gorffennaf 2024 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Harpole Methodist Church
School Lane
Harpole
NORTHAMPTON
NN7 4DR
Ffôn:
01604702178