THE BEACON TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith. The relief of poverty, hunger and disease. The advancement of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Haiti
- Periw
- Rwmania
Llywodraethu
- 08 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
- 11 Hydref 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2007 | 30/11/2008 | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66k | £1.67k | £423 | £24 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.12k | £7.62k | £13.80k | £8.18k | £5.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2011 | 12 Awst 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2010 | 08 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2009 | 13 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 2 FEBRUARY 1987.
Gwrthrychau elusennol
A. ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH; B. THE RELIEF OF POVERTY, HUNGER AND DISEASE; C. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; D. ALL SUCH ACTIVITIES WHICH FOR THE TIME BEING CONSTITUTE CHARITABLE ACTIVITIES WITHIN THE MEANING OF LAW.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window