LIVERPOOL ASTRONOMICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/Training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Williams | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
STEPHEN SOUTHERN | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
Alison Broadfield | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Johnny Sheen | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
John Cain | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Gabriel Becerra | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Anne Smith | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
David Whittle | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Richard Negus | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Mark Galvin | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
DAVID GALVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.17k | £145 | £30 | £3.63k | £3.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.32k | £1.07k | £241 | £4.13k | £6.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 OCTOBER 1987 AS AMENDED 11 DECEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE SCIENCE OF ASTRONOMY AND PROMOTE RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASSOCIATED SCIENES, TO CIRCULATE INFORMATION ON ASTRONOMICAL AND KINDRED SUBJECTS BY LECTURES, THE PUBLICATION OF ARTICLES, BOOKS AND TRANSACTIONS OR OTHERWISE, AND GENERALLY TO ENCOURAGE AND PROMOTE AN INTEREST IN ASTRONOMICAL STUDY AND OBSERVATION AND TO INCREAS POPULAR INTEREST IN THE SAID SCIENCE OR SCIENCES.
Maes buddion
PRIMARILY IN LIVERPOOL AND IN THE NEIGHBOURHOOD THEREOF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 NIGHTINGALE ROAD
LIVERPOOL
L12 0QF
- Ffôn:
- 07771854601
- E-bost:
- Chris.banks501@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window