EVERY ONE EATS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Every One Eats operates a food bank in the Ilkeston area where the food parcels are delivered to people's homes, plus it has a community Christmas Day meal and a Summer event combining live music and food.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,270 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 09 Mehefin 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqui Porter | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Robert Marron | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Adi Elton | Ymddiriedolwr | 25 December 2021 |
|
|
||||
Rev Christine French | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|||||
Lindsey Rice | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.39k | £18.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.93k | £20.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.28k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS IN ILKESTON THAT ARE IN FINANCIAL HARDSHIP IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR FOR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. (B) SUCH OTHER MEANS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) THE PROVISION OF SUPPORT OR SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES. TO DO ALL OF THE ABOVE WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Vicarage
71 LADYWOOD ROAD
ILKESTON
DE7 4NF
- Ffôn:
- 01157831793
- E-bost:
- revchristine@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window