ymddiriedolwyr BICKERTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Clark | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
Francesca Jenkinson | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
TIM VAUGHAN | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
JANET CLARK | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
SAM PRINCE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Idina Hastings | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
LEE JOHN GOODWIN | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
SYLVIA WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
||||
ROBERT MICHAEL BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
||||
NIGEL BRIERS | Ymddiriedolwr | 01 January 2001 |
|
|
||||
KIM BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.