Hanes ariannol THE CALLISTER TRUST

Rhif yr elusen: 520017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.06k £29.42k £16.34k £26.24k £30.85k
Cyfanswm gwariant £6.47k £9.71k £5.80k £7.18k £14.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.00k £3.00k N/A £9.85k £250