Ymddiriedolwyr IMMANUEL BAPTIST CHURCH SOUTHSEA

Rhif yr elusen: 1201324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dennis Roy Anderson Ymddiriedolwr 05 March 2024
Dim ar gofnod
Jacqueline Anderson Ymddiriedolwr 05 March 2024
Dim ar gofnod
Elspeth Mary Harper Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Stephen Moore Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Paul Watson-Weavind Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Loree Westron Ymddiriedolwr 10 July 2022
Dim ar gofnod
Rev James Richard Thomas Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod