ASH GREEN SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1199314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary objective of the Group is to actively engage and support young people in their personal development, empowering them to make a positive contribution to society. The main activities of the Group are the provision of the Scouting programme for 6 to 14 year olds in New Ash Green, Kent and the immediate surrounding locality.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £29,329
Cyfanswm gwariant: £44,501

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Louise Banks Cadeirydd 09 June 2023
Dim ar gofnod
Alice Elizabeth Baker Ymddiriedolwr 14 June 2024
Dim ar gofnod
Mollie Louise Burr Ymddiriedolwr 14 June 2023
Dim ar gofnod
Gillian Lewis Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
Clare Hambleton Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
Donald Peter Lewis Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
Mark Jennings Ymddiriedolwr 09 June 2023
Dim ar gofnod
Michael Gordon Banks Ymddiriedolwr 17 May 2022
NEW ASH GREEN VILLAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.77k £29.33k
Cyfanswm gwariant £33.91k £44.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 09 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 09 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2023 06 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2023 06 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
100 PUNCH CROFT
NEW ASH GREEN
LONGFIELD
Kent
DA3 8HS
Ffôn:
+447795147473