FELLOWSHIP 345

Rhif yr elusen: 1199645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a Fellowship group promoting the Christian faith amongst the communities of North Ceredigion. We hold a weekly worship service every Sunday at Rhydypennau community hall, Bow street, Ceredigion at 3.45pm. We offer other Christian teaching through bible study groups, prayer meetings and offer prayer ministry at all our services. We welcome people of all denominations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £23,996
Cyfanswm gwariant: £17,748

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ceredigion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FELLOWSHIP 3.45 (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Stuart Rodney Bell Cadeirydd 03 October 2021
FFALD-Y-BRENIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FFALD-Y-BRENIN TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Kingston Ymddiriedolwr 22 July 2024
Dim ar gofnod
Catherine Elizabeth Ruff Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
John Peter Ruff Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Diane Elizabeth Kelly Ymddiriedolwr 02 May 2023
Dim ar gofnod
David Thomas Poole Ymddiriedolwr 03 October 2021
Dim ar gofnod
Helen Margaret Jones Ymddiriedolwr 03 October 2021
Dim ar gofnod
Anne Susan Poole Ymddiriedolwr 03 October 2021
Dim ar gofnod
Prudence Victoria Sarah BELL Ymddiriedolwr 03 October 2021
FFALD-Y-BRENIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FFALD-Y-BRENIN TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.00k
Cyfanswm gwariant £17.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Black Lion Fields
TALYBONT
SY24 5EN
Ffôn:
01970832346
Gwefan:

fellowship345.co.uk