Hanes ariannol GREAT SUTTON VILLAGE HALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 520047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.57k £4.00k £10.86k £14.53k £23.70k
Cyfanswm gwariant £8.14k £7.82k £10.88k £9.48k £25.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A