UNIVERSAL ACCESS FOR ALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Universal Access for All is established to support the inclusion of people with disabilities. Our vision is that the new technological revolution will be a catalyst for this mission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Aserbaijan
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Amanda Jane Hopper | Cadeirydd | 24 June 2022 |
|
|
||||
RACHEL HARRISON | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|||||
Arthur John Loftus Patterson OBE | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUN 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 JUN 2023
Gwrthrychau elusennol
1 THE CHARITY’S OBJECTS ARE TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY CARRYING OUT RESEARCH INTO THE CAUSES OF SOCIAL EXCLUSION AND HOW TO ADDRESS THESE SO AS TO PREVENT PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVE THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. 2 FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ AND ‘SOCIAL EXCLUSION’ MEAN BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 ST. MARYS ROAD
LEATHERHEAD
KT22 8EY
- Ffôn:
- 01372361772
- E-bost:
- office@uafa.az
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window