ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HORNDON, ORSETT AND BULPHAN
Rhif yr elusen: 1199779
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susan Mary Mann | Cadeirydd | 03 March 2016 |
|
|||||
Beverley Jill Macrae | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Felicity Nora Tarbard | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Lynn Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Lynda Ann Robertson | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Sandra Irene Billinger | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|||||
David Foster Mortimer | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Christine Louise Mortimer | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Alastair Alan John Folan Macrae | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Sonia Anne Ward | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|||||
Ronald David Porter | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Janet Veronica Wilkins | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Frank Edward Stanley Woollard | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Karen Jean Collier | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.