ymddiriedolwyr MILTON KEYNES PROSTATE CANCER SUPPORT
Rhif yr elusen: 1199745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Edward Carpenter | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
HAYDN JOHN SINFIELD | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Chris Monk | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
David Buckley | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
David Tomlinson | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Louise Baker | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
David Wiggins | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.