THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN OF RILA IN LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the charity is to advance for the Public Benefit the Orthodox Christian Faith and to establish, maintain and develop for the Public Benefit a parish in London, to provide liturgical services, sacrament and pastoral teaching, according to the rites and doctrines of the Orthodox Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2022: CIO registration
- THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH OF ST JOHN OF RILA IN LONDON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dobromir Dimitrov | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Devorina Gamalova | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Kiril Ivanov | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Lambrini Ferkadis | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.53k | £182.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.27k | £35.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING, MAINTAINING AND DEVELOPING A PARISH IN LONDON, PROVIDING LITURGICAL SERVICES, SACRAMENT AND PASTORAL TEACHING, ACCORDING TO THE RITES AND DOCTRINES OF THE ORTHODOX CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Chapel of St. John of Rila
THE BULGARIAN EMBASSY
186-188 QUEEN'S GATE
LONDON
SW7 5HL
- Ffôn:
- 07593649270
- E-bost:
- f_dobromir@abv.bg
- Gwefan:
-
bulgarianchurchlondon.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window