OUR FREE MINDS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Free Minds CIO builds and maintains project based learning communities for young people in South West England, providing an opportunity to develop skills, practice citizenship and socialise.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Berkshire
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Margaret Kotting BA, MSc | Cadeirydd | 15 November 2022 |
|
|
||||
Poppy Louise De Witt | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Clea Sambrook | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Dr Mara Elena Simmons | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/01/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Ionawr 2024 | 15 Ionawr 2025 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Ionawr 2024 | 15 Ionawr 2025 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SOUTH WEST OF ENGLAND BY: A) ESTABLISHING PROJECT-BASED EDUCATIONAL SETTINGS DESIGNED TO PROVIDE ACTIVITIES WHICH DEVELOP THE CAPABILITIES, COMPETENCES, SKILLS AND UNDERSTANDING OF HOME-EDUCATED CHILDREN AND ‘SCHOOL REFUSERS’ AGED BETWEEN 5 AND 18. B) OFFERING OUT OF SCHOOL EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES TO ALL CHILDREN AGED BETWEEN 5 AND 18.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 OLD MEADOW COTTAGES
LOCKERIDGE
MARLBOROUGH
SN8 4EN
- Ffôn:
- 07502337396
- E-bost:
- guy@ourfreeminds.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window