ARMED FORCES VETERAN MOTORCYCLE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Currently and in the future the charity does not collect or receive any money from any person or grant.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2022: CIO registration
- ARMED FORCES VMC (Enw gwaith)
- ARMED FORCES VETERAN MOTORCYCLE CLUB (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Nelson | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|
||||
Graham Stoker | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Scott Jagger | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2023 | 06/04/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 19 Mawrth 2025 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 19 Mawrth 2025 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 05 Awst 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | 19 Mawrth 2025 | 407 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN VETERANS OF ALL 3 UK ARMED FORCES BY PROVIDING ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND THEIR FAMILIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 NORTHMOOR WAY
WAREHAM
BH20 4SJ
- Ffôn:
- 07960820604
- E-bost:
- scottjagger@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window