THINGWALL RECREATIONAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity organises activities such as indoor & outdoor bowls, whist, bridge, drama, badminton, cycling, artists classes etc. The premises are also used by outside organisations for karate classes, keep fit, aerobics, children dance classes etc. Parties and receptions may also be held in the main hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wirral
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Holmes Treasurer | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Paul Mountford Secretary | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Allen Mclaughlin Chair | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Barry Tilston | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
ALAN PETERS | Ymddiriedolwr | 20 June 2012 |
|
|
||||
BARBARA MONTGOMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.17k | £30.22k | £34.58k | £30.88k | £24.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.41k | £23.66k | £29.16k | £50.16k | £23.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.00k | £22.37k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 11TH NOVEMBER 1998 as amended on 23 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY CENTRE FOR USE BY THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS. (2) THE LAND IDENTIFIED IN PART 1 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE COMMITTEE FOR USE FOR THE OBJECT OF THE CHARITY.
Maes buddion
THINGWALL AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THINGWALL RECREATION CENTRE
51 SPARKS LANE
HESWALL
WIRRAL
CH61 7XE
- Ffôn:
- 01516484120
- E-bost:
- pmountford7887@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window