Hanes ariannol THE UPTON VICTORY HALL

Rhif yr elusen: 520127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £173.87k £77.15k £148.56k £108.64k £89.78k
Cyfanswm gwariant £124.13k £105.84k £104.36k £126.98k £118.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.43k £10.05k N/A N/A