Ymddiriedolwyr HEARTLINK EALING HOSPITAL HEART SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1199840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bernard Diamant Cadeirydd 05 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Nabeel Ahmed Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Barbara Byrne Ymddiriedolwr 03 April 2024
Dim ar gofnod
Lolin Jones Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Professor Jaspal Singh Kooner Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Amarjit Singh Sethi Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Gary La Touche Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Harmandeep Singh Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod