Ymddiriedolwyr HELP BEYOND TEARS

Rhif yr elusen: 1201372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Achier Deng Akol MBBS, PhD Cadeirydd 02 April 2022
Dim ar gofnod
Eve Hickingbottom Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Leah Fox Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Ayay Akol Ymddiriedolwr 17 April 2022
Dim ar gofnod
Deng Akol Ymddiriedolwr 17 April 2022
Dim ar gofnod
Lindsey Carver Ymddiriedolwr 02 April 2022
Dim ar gofnod
Victoria But Ymddiriedolwr 02 April 2022
Dim ar gofnod
Joanne Aldhouse Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
Samantha Kousoula Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Nina Madden Ymddiriedolwr 24 March 2022
Dim ar gofnod
Paris Jones Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod
Emily Cresswell Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod