Ymddiriedolwyr THE UPTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520128

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Hughes | Cadeirydd | 03 February 2016 |
|
|
||||
Colin Robert Hedley | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Mark David Prescott | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Simon William Turner | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Sophie Caroline Fearnall | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
||||
JANE JONES | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
|
||||
Sandra Clarke | Ymddiriedolwr | 27 November 2009 |
|
|
||||
PHILIP RAYMOND O'NEILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL FRANCES SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP GORDON PEARN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.