THE COPTIC ORTHODOX CHRISTIAN CONGREGATION IN WORCESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We arrange weekly spiritual/ Social meeting, in which we run Sunday school activities for children and spiritual meeting for adults. Also once a month we run liturgy services. All this is done in rented village halls. We organize as well spiritual and social activities for our congregation on random basis. Also we provide logistic, and practical help and support to the new comers to the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Hanna | Cadeirydd | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Kyrillos Ibrahim | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Peter Sobhy | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Samer Shenouda | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Jan Abdelmisseh | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.48k | £13.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.98k | £5.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 13 Mawrth 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE TENETS AND PRACTICES OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGHOUT ENGLAND MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH PROVIDING A PLACE OF WORSHIP, RELIGIOUS EDUCATION, RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF CHRISTIAN BELIEFS AND PRACTICES, CARRYING OUT RELIGIOUS DEVOTIONAL ACTS, OFFICIATING THE SACRAMENTS, SUNDAY SCHOOL ACTIVITIES FOR CHILDREN, SPIRITUAL MEETINGS, CONFERENCES AND EVENTS FOR ADULTS AND TO PROVIDE PASTORAL CARE FOR THE NEWLY COMERS, IMMIGRANTS AND FOR THE LOCAL COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Harrison Grove
WORCESTER
WR5 1SS
- Ffôn:
- 07769898550
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window