ymddiriedolwyr WOODFORD WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 520141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE POOLE | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Zoe Jones | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Ian Brook | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
TOM DAWSON | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||
Linzi Louise Wood | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Simon John Exelby | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
JUDITH CRAIG | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|||||
MAXINE WOOD | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
Paula Elizabeth Mott | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
ROSALIE GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
TIM TOOTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.