3RD ASHTON-UPON-MERSEY SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are part of the Scouts Organisation. The purpose of Scouting is to contribute to the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials, as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Trafford
Llywodraethu
- 02 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 3RD ASHTON SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON MURRAY | Cadeirydd | 15 August 2013 |
|
|
||||
Sean Cameron Warman | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
William Thomas Yarwood | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Fay Brocklebank | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
SALLY YARWOOD | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Dr Adam Roberts | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Stuart Thompson | Ymddiriedolwr | 21 May 2016 |
|
|
||||
Mandy Westhead | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
ALASDAIR FERRO | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
MR HARRY PEET | Ymddiriedolwr | 01 September 2002 |
|
|
||||
SARAH GOODSTADT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREA MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT BLAIRS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.36k | £44.94k | £31.58k | £34.44k | £28.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.91k | £46.70k | £36.50k | £35.87k | £32.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.00k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE DATED 29TH MARCH 1961 UPON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUTS ASSOCIATION TRUST DEED 1955
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF THE 3RD ASHTON SCOUT GROUP
Maes buddion
SALE, ASHTON AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 CARRINGTON LANE
SALE
M33 5ND
- Ffôn:
- 07814536324
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
3rdashton.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window