ENGAGING YOUTHS IN ANTI-CORRUPTION AND CYBERCRIME EDUCATION (EYACE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At ENGAGING YOUTHS IN ANTI-CORRUPTION EDUCATION, we provide anti-corruption education to Youths, to help rewind systemic fraud and corruption issues in developing counties particularly in Africa's developing Countries. We teach youths in primary schools, secondary schools and University levels across Africa, including Nigeria, Ghana, Kenya, and Cameroon
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Camerwn
- Cenia
- Nigeria
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2022: CIO registration
- ENGAGING YOUTHS IN ANTI-CORRUPTION EDUCATION (EYACE) (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Deve | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Beatrice Njah | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
NNAMDI GEORGE AYOKA-UWA | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2023 | 31/05/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 02 Mai 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 02 Mai 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jul 2022 as amended on 11 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN AFRICAN COUNTRIES :- A) THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ETHICAL STANDARDS OF CONDUCT AND COMPLIANCE WITH THE LAW BY GOVERNMENTAL, INDUSTRIAL, COMMERCIAL, VOLUNTARY SECTOR AND PROFESSIONAL ORGANISATIONS IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC BUSINESS TRANSACTIONS AND OVERSEAS DEVELOPMENT INITIATIVES. B) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN BUSINESS ETHICS AND RELATED SUBJECTS WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE STUDY AND APPLICATION OF ETHICAL STANDARDS AND THE ELIMINATION OR REDUCTION OF CORRUPTION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT IN POOR COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUITE 3
PEEL HOUSE
PEEL HOUSE
30 THE DOWNS
ALTRINCHAM
- Ffôn:
- 07563250157
- E-bost:
- dandisonjude@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window