ymddiriedolwyr 1ST SANDSTONE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH SIDDORN | Cadeirydd | 17 February 2013 |
|
|
||||
Katherine Kerr | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Charles Milner | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Hannah Adamson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Malcolm Leslie Benson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
James Weddell | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Timothy Clarke | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Brent Kim Heyes | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Bradley Craig Beazley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Marie Dowsett | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Alison Elspeth Mason | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Petrina Elizabeth Weddell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Frances Lithgow Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
Judith Clare Davies | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
DAVID LITHGOW SMITH | Ymddiriedolwr | 17 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.