ymddiriedolwyr 1ST CHEADLE HULME SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Howard | Cadeirydd | 01 June 2015 |
|
|
||||
Darren Higgs | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Stephanie Akroyd | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Graham Kenworthy | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Karen Wileman | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Tracey Shaw | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Neil Kidd Group Scout Leader | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||
MIKE WILSON | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER FARRON KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.