PLASNEWYDD OUT OF SCHOOL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing high quality out of hours play activities and childcare for children in the Plasnewydd area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2022: CIO registration
- POOSC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susannah Ventris-Field | Cadeirydd | 22 July 2022 |
|
|
||||
Martina Portanti | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Laura Elizabeth McNutt | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Awst 2024 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2023
(Mae'r cyfrifon |
09 Awst 2024 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN OUT OF SCHOOL HOURS AND TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATION AND RECREATIONAL FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ROATH PARK PRIMARY SCHOOL
PEN Y WAIN ROAD
CARDIFF
CF24 4BB
- Ffôn:
- 0776 6654532
- E-bost:
- pooscclubs@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window