NUESTRA ESCUELA CARDIFF

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teaching Spanish language to children with Hispanic background
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Awst 2022: CIO registration
- NEC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz Abad Garis | Cadeirydd | 12 August 2022 |
|
|
||||
Sara Carneros Diaz | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Silvia Villarroya Lidon | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
||||
Laura Requena Casado | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN CARDIFF AND THE SURROUNDING AREAS IN THE SPANISH LANGUAGE, CULTURE AND TRADITIONS BY PROVIDING SPANISH LANGUAGE CLASSES AND ORGANISING ACTIVITIES AND EVENTS TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE CULTURE AND TRADITIONS OF SPAIN AND SPANISH SPEAKING COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92 PENDINE CLOSE
Y BARRI
92 Pendine Close
CF62 9DE
- Ffôn:
- 07453937938
- E-bost:
- admin@nuestraescuelacardiff.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window