NEW MILTON MEMORIAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre is held on trust as a War Memorial and Community Facility for the use of the inhabitants of the civil parish of New Milton without distinction of political, religious, or other opinions including use for meetings, lectures and classes and for other forms of recreation and leisure time occupation in the interests of social welfare to improve the conditions of life for the inhabitants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 270889 NEW MILTON WAR MEMORIAL HALL
- 09 Medi 2022: CIO registration
- NEW MILTON WAR MEMORIAL HALL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Almeda | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Neil Stevenson | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Peter Michael Parslow | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £163.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £198.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ebrill 2025 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ebrill 2025 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Mai 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Mai 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CENTRE SHALL BE HELD UPON TRUST AS A WAR MEMORIAL FOR THE PURPOSES OF A COMMUNITY FACILITY FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE CIVIL PARISH OF NEW MILTON ("THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS, OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW MILTON MEMORIAL CENTRE
WHITEFIELD ROAD
NEW MILTON
BH25 6DE
- Ffôn:
- 01425629451
- E-bost:
- MANAGER@MEMCENTRE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window