EARLSHEATON AS-SABEEL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Earlsheaton As-Sabeel Trust is a not for profit trust with aims and objectives to advance the religion of Islam in the area of Earlsheaton for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Kirklees
Llywodraethu
- 30 Medi 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khurram Hussain | Ymddiriedolwr | 04 August 2024 |
|
|
||||
Omar Farooq Mayet | Ymddiriedolwr | 04 August 2024 |
|
|
||||
Kamran Hussain | Ymddiriedolwr | 04 August 2024 |
|
|
||||
Abdullah Dadibhai | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Ismail Loonat | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Ebrahim Mutvalli | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Danish Akhtar | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Farook Moosa | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.72k | £185.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.81k | £121.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Mai 2024 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 29 Mai 2024 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN THE AREA OF EARLSHEATON FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A MASJID (PLACE OF WORSHIP), HOLDING OF LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON ISLAM TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC FAITH BY ALL MEANS CONSISTENT WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND AHAADITH AS INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAT, IN CONFORMITY WITH THE DEOBANDI SCHOOL OF THOUGHT AND THE TEACHINGS OF THE LATE HAZRAT MAULANA YUSUF MOTALA, FOUNDER OF DARUL ULOOM AL ARABIYYA AL ISLAMIYYAH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Masjid As-Salaam
4 New Street
Earlsheaton
DEWSBURY
West Yorkshire
WF12 8JJ
- Ffôn:
- 01924944327
- E-bost:
- management@masjidsalaam.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window