ymddiriedolwyr 1ST HIGH LANE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Bennett | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Robert Adshead | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Paul Edward Baxter | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Threlfall | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Baxter | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Chloe Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Fenteman | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PETER BARKE | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
JEAN LUCY WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.