ymddiriedolwyr URMSTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 520234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM BARRICK | Cadeirydd |
|
||||||
Jennifer Carline | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Derek Jones | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
William Outhwaite | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Connor O'Neill | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Neil Spear | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Carole Knowles | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Janet Pearce | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.