WHINNIES COMMUNITY GARDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Whinnies Community Garden is situated in Sunniside, Gateshead, we are open to the public 1st April to 31st October, 12.30/4.30. Entry to the Garden is free and the garden is accessible to all including those with disabilities. We have a cafe where refreshments can be bought, along with freshly picked fruit, vegetables and flowers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gateshead
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Hindmarsh Holywell | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Paul Leslie Ryan | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Christine Cowans | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
||||
Ronald Hart | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
||||
Janice Fawcus | Ymddiriedolwr | 19 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN A PUBLIC GARDEN FOR USE IN RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE INHABITANTS OF SUNNISIDE AND SURROUNDING COMMUNITY FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 CLOVER HILL
SUNNISIDE
NEWCASTLE UPON TYNE
NE16 5PT
- Ffôn:
- 07876678864
- E-bost:
- info@whinniescommunitygarden.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window