Hanes ariannol SALE CENTRAL SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 520239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (173 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £43.12k £44.80k £53.61k £43.65k £37.42k
Cyfanswm gwariant £39.96k £36.62k £33.01k £40.32k £54.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.66k £22.25k N/A N/A