ELLIE'S ANGELS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and protection of good mental health for the public benefit of those affected by poor mental health, particularly but not exclusively by the provision of online support services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Hydref 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jones | Cadeirydd | 07 January 2021 |
|
|
||||
Benjamin Draper | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Bethany Grace Foster | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Jane Ward | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Kirsty Baker | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Scot Jones | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Kevin Michael Ward | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Dr Louise Toms-Whittle | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD MENTAL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THOSE AFFECTED BY POOR MENTAL HEALTH, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ONLINE SUPPORT SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 PREMIER WAY
KEMSLEY
SITTINGBOURNE
ME10 2GU
- Ffôn:
- 07817326965
- E-bost:
- info@elliesangels.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window