Hanes ariannol 1ST CHEADLE HEATH (ELKS OWN) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 520258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.36k £14.15k £17.66k £14.93k £19.41k
Cyfanswm gwariant £13.05k £7.78k £18.17k £17.36k £22.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £11.05k N/A N/A