ymddiriedolwyr BARROWDEN VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1199981
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Anne Fraser | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|
||||
Charlotte Elizabeth Bradshaw | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Robert Alec Wright | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Paul Diver | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Stephen John Preston | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Terence Avery Curtis | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Scott Barrett | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Brian Howard Edwards | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Ann Hillier | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.