UKRAINE TO CHILTERNS CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides support and information for both Ukrainian refugees and their host families by way of meetings and online information. Activities are facilitated to ensure Ukrainians can settle in the UK such as English lessons and the opportunities for English conversation. Ukrainians are assisted to establish their own means of providing for their families through work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 31 Awst 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisa Hamilton Spearing | Cadeirydd | 31 August 2022 |
|
|
||||
Rev Susan Claire Hughes | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Nataliia Zagrebelna | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||
Olena Boboshko-Harbuz | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Marie-Louise Morley | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Collet-Fenson | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Juliet Gresham Thomas-Davies | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Caroline Gulliver | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.03k | £16.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.08k | £11.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £877 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF UKRAINIANS GRANTED REFUGEE STATUS UNDER THE HOMES FOR UKRAINE SCHEME AND THEIR HOSTS IN PRINCES RISBOROUGH, LOOSLEY ROW, LACEY GREEN, SPEEN AND OTHER NEARBY VILLAGES IN THE SOUTH BUCKINGHAMSHIRE CHILTERNS AREA, BY THE PROVISION OF PRACTICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE, ADVICE AND SUPPORT. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO ARE UKRAINIAN REFUGEES IN THIS COUNTRY UNDER THE HOMES FOR UKRAINE SCHEME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREEN PASTURES
LOWER ROAD
LOOSLEY ROW
PRINCES RISBOROUGH
HP27 0PF
- Ffôn:
- 07979363316
- E-bost:
- louisa.spearing@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
ukraine2chilterns.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window